Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Schäfer (bis 25.03.1998) | 10.01.1950 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Kahn (bis 30.06.1994) | 15.06.1969 | ||||
Alexander Famulla (bis 30.06.1992) | 20.09.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Ralph Bany (bis 30.06.1993) | 01.09.1964 | ||||
Srećko Bogdan (bis 30.06.1993) | 05.01.1957 | ||||
Oliver Westerbeek (bis 30.06.1992) | 08.02.1966 | ||||
Marc Rapp (bis 30.06.1992) | 02.12.1970 | ||||
Oliver Kreuzer (bis 30.06.1991) | 13.11.1965 | ||||
Jenner Külbag (bis 30.06.1991) | 27.09.1967 | ||||
Thomas Süss (bis 30.06.1991) | 08.04.1962 | ||||
2 | Gunther Metz (bis 30.06.1998) | 08.08.1967 | |||
4 | Michael Wittwer (bis 30.06.1997) | 18.02.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Lars Schmidt (bis 30.06.1995) | 13.09.1965 | ||||
Rainer Schütterle (bis 30.06.1994) | 21.03.1966 | ||||
Mehmet Scholl (bis 30.06.1992) | 16.10.1970 | ||||
Michael Harforth (bis 30.06.1992) | 09.02.1959 | ||||
Michael Merx (bis 30.06.1992) | 16.04.1961 | ||||
Matthias Lust (bis 30.06.1991) | 27.04.1970 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 30.06.1991) | 01.08.1957 | ||||
Geovani Silva (bis 30.06.1991) | 06.04.1964 | ||||
Frank Kastner (bis 31.10.1990) | 29.11.1969 | ||||
Sturm | |||||
Peter Reichert (bis 30.06.1992) | 04.08.1961 | ||||
Arno Glesius (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Helmut Hermann (bis 30.06.1992) | 16.12.1966 | ||||
Stefan Mees (bis 30.06.1992) | 10.07.1969 | ||||
Guido Streichsbier (bis 30.06.1992) | 21.10.1969 | ||||
Daniel Simmes (bis 30.09.1990) | 12.08.1966 | ||||
14 | Eberhard Carl (bis 30.06.1997) | 13.05.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 18:00 Uhr |
3 : 6 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |