Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 20.04.1992) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kellermann (bis 30.06.1993) | 24.09.1968 | ||||
Heribert Macherey (bis 30.06.1992) | 03.11.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1994) | 26.02.1966 | ||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Massimo Mariotti (bis 30.06.1992) | 22.11.1961 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1992) | 03.08.1954 | ||||
Marco Köller (bis 30.06.1991) | 25.06.1969 | ||||
2 | Joachim Hopp (bis 30.06.1998) | 10.07.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1996) | 09.07.1960 | ||||
Rachid Azzouzi (bis 30.06.1995) | 10.01.1971 | ||||
Michael Tarnat (bis 30.06.1994) | 27.10.1969 | ||||
Dirk Bremser (bis 30.06.1992) | 01.10.1965 | ||||
Toni Puszamszies (bis 30.06.1992) | 14.08.1958 | ||||
Uwe Kober (bis 30.06.1992) | 24.04.1961 | ||||
Jörg Beyel (bis 30.06.1992) | 02.10.1969 | ||||
Pietro Callea (bis 30.06.1991) | 04.09.1969 | ||||
Sturm | |||||
Ferenc Schmidt (bis 30.06.1993) | 28.07.1963 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1992) | 28.11.1953 | ||||
Michael Tönnies (bis 30.06.1992) | 19.12.1959 | ||||
Gyula Hajszán (bis 30.06.1991) | 09.10.1961 | ||||
Wojciech Kaluzny (bis 30.06.1991) | 11.02.1964 | ||||
Günter Thiele (bis 31.12.1990) | 07.11.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.12.1990 15:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 28.03.1991 20:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.04.1991 20:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.05.1991 20:15 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |