Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Siegfried Melzig (ab 24.04.1991) (bis 30.06.1991) | 12.07.1940 | ||||
Gerd Roggensack (bis 21.04.1991) | 05.10.1941 | ||||
Torwart | |||||
Ulf Johannemann (bis 30.06.1992) | 08.02.1971 | ||||
Bernd Fuhr (bis 30.06.1991) | 11.04.1960 | ||||
Thomas Revermann (bis 30.06.1991) | 22.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Knauer (bis 30.06.1994) | 02.02.1964 | ||||
Jörg Silberbach (bis 30.06.1993) | 08.03.1965 | ||||
Bennie Brinkman (bis 30.06.1992) | 01.11.1963 | ||||
Markus Happe (bis 30.06.1991) | 11.02.1972 | ||||
Martin Kollenberg (bis 30.06.1991) | 13.06.1965 | ||||
Uwe Ptok (bis 30.06.1991) | 21.02.1963 | ||||
Dirk Römer (bis 30.06.1991) | 25.11.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ansgar Brinkmann (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1993) | 05.07.1969 | ||||
Reinhard Geise (bis 30.06.1993) | 17.10.1969 | ||||
Peer Posipal (bis 30.06.1992) | 03.07.1962 | ||||
Jochen Terhaar (bis 30.06.1992) | 06.12.1961 | ||||
Rachid Belarbi (bis 30.06.1991) | 07.11.1964 | ||||
Dirk Riechmann (bis 30.06.1991) | 12.05.1965 | ||||
Harald Kügler (bis 30.06.1991) | 15.02.1962 | ||||
Ulli Gäher (bis 30.06.1991) | 06.01.1962 | ||||
Thomas Gräbener (bis 30.06.1991) | 15.06.1965 | ||||
Thorsten Löckmann (bis 30.06.1991) | 03.07.1972 | ||||
Sturm | |||||
Guido Fleige (bis 30.06.1992) | 07.05.1964 | ||||
Henry Acquah (bis 30.06.1992) | 31.08.1965 | ||||
Reiner Edelmann (bis 30.06.1991) | 19.03.1965 | ||||
Ralf Haub (bis 30.06.1991) | 26.07.1964 | ||||
Thomas Honrath (bis 30.06.1991) | 17.10.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 30.11.1990 20:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |