Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günther Gerling (bis 12.04.1995) | 07.08.1949 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Förster (bis 30.06.1996) | 20.12.1962 | ||||
Norbert Glintschert (bis 30.06.1995) | 23.12.1955 | ||||
Bernd Lunz (bis 30.06.1994) | 10.03.1961 | ||||
Norbert Hütter (bis 30.06.1992) | 28.05.1958 | ||||
David Schneider (bis 30.06.1992) | 20.09.1969 | ||||
Michael Stolz (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1992) | 19.10.1966 | ||||
Frode Holmeide (bis 30.06.1992) | 07.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Achim Beierlorzer (bis 30.06.1996) | 20.11.1967 | ||||
Martin Hermann (bis 30.06.1994) | 14.01.1963 | ||||
Christof Pieczyk (bis 30.06.1992) | 13.03.1965 | ||||
Sturm | |||||
Oliver Zettl (bis 31.12.1994) | 29.07.1964 | ||||
Harald Ebner (bis 30.06.1994) | 15.09.1964 | ||||
Andreas Sendner (bis 30.06.1992) | 09.06.1969 | ||||
Uwe Auernhammer (bis 30.06.1992) | 29.09.1967 | ||||
Dieter Wenzl (bis 30.06.1991) | 09.06.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |