Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Grünther (ab 23.10.1990) (bis 19.08.1991) | 11.02.1951 | ||||
Roland Koch (bis 22.10.1990) | 28.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
Christof Rekers (bis 30.06.1994) | 25.08.1967 | ||||
Wolfgang Kellner (bis 30.06.1991) | 14.04.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Mirko Baschetti (bis 30.06.1998) | 02.12.1971 | ||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Dirk Lellek (bis 30.06.1992) | 03.01.1964 | ||||
Jean-Pierre de Keyser (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1992) | 13.04.1965 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1992) | 07.06.1958 | ||||
Ralf Voigt (bis 30.06.1992) | 31.12.1965 | ||||
Branko Žeravica (bis 30.06.1992) | 18.01.1958 | ||||
Paul Jaschke (bis 30.06.1991) | 18.04.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Schütte (bis 30.06.1996) | 24.01.1974 | ||||
Holger Karp (bis 30.06.1996) | 26.03.1971 | ||||
Igor Bulanow (bis 30.06.1996) | 15.11.1963 | ||||
Ronald Maul (bis 30.06.1995) | 13.02.1973 | ||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 30.06.1993) | 19.07.1965 | ||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1993) | 02.06.1967 | ||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Heino van den Berg (bis 30.06.1991) | 07.12.1968 | ||||
Roland Twyrdy (bis 30.06.1991) | 21.08.1969 | ||||
Ansgar Brinkmann (bis 31.12.1990) | 05.07.1969 | ||||
Sturm | |||||
Fred Klaus (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1995) | 27.02.1967 | ||||
Uwe Igler (bis 30.06.1992) | 14.11.1964 | ||||
Holger Kühnel (bis 31.12.1991) | 21.02.1969 | ||||
Uwe Jursch (bis 30.06.1991) | 20.06.1963 | ||||
Christian Neidhart (bis 31.12.1990) | 01.10.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.11.1990 15:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |