Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.1993) | 27.02.1965 | ||||
Jürgen Rollmann (bis 30.06.1992) | 17.10.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Andree Wiedener (bis 30.06.1995) | 14.03.1970 | ||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Rune Bratseth (bis 30.06.1995) | 19.03.1961 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1994) | 23.07.1960 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1993) | 19.05.1962 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1993) | 11.06.1964 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Alexander Malchow (bis 30.06.1991) | 11.09.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Harttgen (bis 30.06.1994) | 06.07.1964 | ||||
Dieter Eilts (bis 30.06.1993) | 13.12.1964 | ||||
Thomas Wolter (bis 30.06.1993) | 04.10.1963 | ||||
Marco Bode (bis 30.06.1993) | 23.07.1969 | ||||
Günter Hermann (bis 30.11.1992) | 05.12.1960 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1992) | 25.04.1956 | ||||
Oliver Freund (bis 30.06.1991) | 15.04.1970 | ||||
Sturm | |||||
Wynton Rufer (bis 30.06.1995) | 29.12.1962 | ||||
Klaus Allofs (ab 01.08.1990) (bis 30.06.1993) | 05.12.1956 | ||||
Arie van Lent (bis 30.11.1992) | 31.08.1970 | ||||
Marinus Bester (bis 30.06.1992) | 16.01.1969 | ||||
18 | Frank Neubarth (bis 30.06.1996) | 29.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 02.11.1990 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 30.11.1990 20:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.03.1991 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 25.04.1991 19:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.05.1991 20:00 Uhr |
6 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.06.1991 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |