Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Fietz (ab 09.04.1992) (bis 30.06.1992) | 12.09.1942 | ||||
Wolfgang Metzler (ab 05.09.1991) (bis 08.04.1992) | 23.06.1952 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 04.09.1991) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Sven Weigang (bis 30.06.1992) | 14.11.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Waldemar Ksienzyk (bis 30.06.1992) | 08.11.1963 | ||||
Dirk Muschiol (bis 30.06.1992) | 13.04.1969 | ||||
Thomas Kluge (bis 30.06.1992) | 16.06.1966 | ||||
Dirk Kunert (bis 30.06.1992) | 04.12.1967 | ||||
Christian Niebel (bis 30.06.1992) | 03.11.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Winkler (bis 30.06.1992) | 01.12.1969 | ||||
Stefan Jambo (bis 30.06.1992) | 02.08.1958 | ||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1992) | 18.08.1958 | ||||
Dietmar Drabow (bis 30.06.1992) | 14.01.1963 | ||||
Peter Gartmann (bis 30.06.1992) | 30.08.1968 | ||||
Jens König (bis 30.06.1992) | 07.03.1965 | ||||
Eike Küttner (bis 30.06.1992) | 19.09.1964 | ||||
Stanislav Levý (bis 30.06.1992) | 02.05.1958 | ||||
Andreas Löbmann (bis 30.06.1992) | 20.02.1963 | ||||
Andreas Joppien (bis 30.06.1992) | 15.09.1968 | ||||
Mark Jonekeit (bis 30.06.1992) | 27.11.1972 | ||||
Sturm | |||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.06.1992) | 29.10.1960 | ||||
Sergio Maciel (bis 30.06.1992) | 07.12.1965 | ||||
Rainer Rauffmann (bis 30.06.1992) | 26.02.1967 | ||||
Werner Rank (bis 30.06.1992) | 05.06.1968 | ||||
René Deffke (bis 30.06.1992) | 09.11.1966 | ||||
Thorsten Joppien (bis 30.06.1992) | 26.07.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.07.1991 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |