Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ottmar Hitzfeld (bis 30.06.1997) | 12.01.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Henke (bis 30.06.1998) | 27.04.1957 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1992) | 05.05.1952 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1993) | 02.01.1964 | ||||
Stefan Klos (bis 30.06.1993) | 16.08.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schulz (bis 30.06.1994) | 03.09.1961 | ||||
Uwe Grauer (bis 30.06.1994) | 01.01.1970 | ||||
Steffen Karl (bis 31.12.1993) | 03.02.1970 | ||||
Günter Kutowski (bis 30.06.1993) | 02.08.1965 | ||||
Bodo Schmidt (bis 30.06.1993) | 03.09.1967 | ||||
Peter Quallo (bis 30.06.1992) | 02.10.1971 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1992) | 21.04.1965 | ||||
Sergej Gorlukowitsch (bis 30.06.1992) | 18.11.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Poschner (bis 30.06.1994) | 23.09.1969 | ||||
Michael Rummenigge (bis 14.09.1993) | 03.02.1964 | ||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Tim Gutberlet (bis 30.06.1993) | 23.08.1971 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Thomas Franck (bis 30.06.1993) | 24.02.1971 | ||||
Knut Reinhardt (bis 30.06.1993) | 27.04.1968 | ||||
Dirk Hofmann (bis 30.06.1992) | 06.06.1969 | ||||
Günter Breitzke (bis 30.06.1992) | 29.06.1967 | ||||
Wolfgang Homberg (bis 30.06.1992) | 18.04.1969 | ||||
Sturm | |||||
Flemming Povlsen (bis 30.06.1995) | 03.12.1966 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1994) | 23.07.1958 | ||||
Stéphane Chapuisat (bis 30.06.1993) | 28.06.1969 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 31.12.1992) | 31.03.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.08.1991 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.09.1991 20:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |