Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Schulte (bis 21.05.1992) | 14.09.1957 | ||||
Torwart | |||||
Frank Schulze (bis 30.06.1994) | 31.03.1970 | ||||
René Müller (bis 30.06.1994) | 11.02.1959 | ||||
Ronny Teuber (bis 30.06.1993) | 01.09.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Mario Kern (bis 30.06.1995) | 16.08.1969 | ||||
Detlef Schößler (bis 30.06.1995) | 03.10.1963 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1995) | 10.11.1958 | ||||
Andreas Wagenhaus (bis 31.08.1993) | 29.10.1964 | ||||
Jens Melzig (bis 30.06.1993) | 28.09.1965 | ||||
Oliver Pagé (bis 30.06.1992) | 10.04.1971 | ||||
Steffen Büttner (bis 30.06.1992) | 02.11.1963 | ||||
Frank Lieberam (bis 31.12.1991) | 17.12.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Sven Kmetsch (bis 30.06.1995) | 13.08.1970 | ||||
Sven Ratke (bis 30.06.1995) | 03.01.1972 | ||||
Matthias Maucksch (bis 30.06.1995) | 11.06.1969 | ||||
Dirk Zander (bis 30.06.1993) | 13.05.1965 | ||||
Ralf Hauptmann (bis 30.06.1993) | 20.09.1968 | ||||
Jörg Stübner (bis 30.06.1993) | 23.07.1965 | ||||
Heiko Scholz (bis 30.06.1992) | 07.01.1966 | ||||
Andreas Trautmann (bis 30.06.1992) | 21.05.1959 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Jähnig (bis 30.06.1995) | 26.08.1969 | ||||
Torsten Gütschow (bis 31.12.1992) | 28.07.1962 | ||||
Uwe Rösler (bis 30.06.1992) | 15.11.1968 | ||||
Sergio Allievi (bis 30.06.1992) | 17.01.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.08.1991 17:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.09.1991 17:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.09.1991 20:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |