Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Klug (ab 23.10.1991) (bis 30.06.1993) | 21.07.1928 | ||||
Manfred Höner (bis 22.10.1991) | |||||
Torwart | |||||
Jürgen Roth-Lebenstedt (bis 30.06.1993) | 22.10.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Erik Schröder (bis 30.06.1998) | 07.11.1972 | ||||
Frank Buschmann (bis 30.06.1998) | 03.06.1973 | ||||
Arpad Bucico (bis 30.06.1994) | 21.09.1963 | ||||
Jörg Marcinkowski (bis 30.06.1993) | 08.08.1960 | ||||
Jens Große (bis 30.06.1993) | 14.05.1966 | ||||
Elmar Klodt (bis 31.12.1992) | |||||
Mittelfeld | |||||
Jan Jalocha (bis 30.06.1995) | 18.07.1957 | ||||
Jörg Lauer (bis 30.06.1994) | 21.11.1968 | ||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1993) | 15.06.1963 | ||||
Runald Ossen (bis 30.06.1992) | 18.05.1963 | ||||
Wolfram Schanda (bis 30.06.1992) | 05.07.1966 | ||||
Jörg Merkel (bis 30.06.1992) | 24.06.1968 | ||||
Volker Müller (bis 30.06.1992) | |||||
Sturm | |||||
Markus Osthoff (bis 30.06.1994) | 19.11.1968 | ||||
Ulrich Allenborn (bis 30.06.1994) | 06.06.1968 | ||||
Robert Brace (bis 30.06.1992) | 19.12.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 18.08.1991 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |