Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1992) | 14.08.1949 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Gundelach (bis 30.06.1992) | 29.11.1963 | ||||
Peter Laub (bis 30.06.1992) | 22.05.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Korell (bis 30.06.1995) | 27.10.1971 | ||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1994) | 29.08.1968 | ||||
Dieter Finke (bis 30.06.1993) | 11.03.1960 | ||||
Neale Marmon (bis 30.06.1993) | 21.04.1961 | ||||
Bernd Dudek (bis 30.06.1993) | 01.02.1968 | ||||
Patrick Schmidt (bis 30.06.1993) | 15.10.1968 | ||||
Roland Druck (bis 30.06.1992) | |||||
Werner Jakobs (bis 30.06.1992) | 06.01.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Tobias Homp (bis 30.06.1995) | 31.10.1963 | ||||
Rodolfo Cardoso (bis 30.06.1993) | 17.10.1968 | ||||
Thorsten Lahm (bis 30.06.1993) | 11.11.1969 | ||||
Michael Hubner (bis 30.06.1993) | 12.08.1969 | ||||
Marek Wosnitza (bis 30.06.1993) | 08.12.1972 | ||||
Massimo D'Ippolito (bis 30.06.1993) | 19.08.1972 | ||||
Uwe Kasper (bis 30.07.1992) | 24.09.1963 | ||||
Dirk Bastian (bis 30.06.1992) | 15.03.1968 | ||||
Michael Kimmel (bis 30.06.1992) | 08.01.1966 | ||||
Thomas Ziemer (bis 30.09.1991) | 18.08.1969 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Gries (bis 30.06.1993) | 26.05.1968 | ||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1993) | 15.12.1963 | ||||
Matthias Baranowski (bis 30.06.1992) | 08.02.1967 | ||||
Astrit Ramadani (bis 30.06.1992) | 07.04.1966 | ||||
Frank Sänger (bis 30.06.1992) | 17.08.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.07.1991 15:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.08.1991 15:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.09.1991 20:00 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |