Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Rath (ab 20.01.1992) (bis 30.03.1999) | 01.02.1956 | ||||
Hans-Günter Neues (bis 19.01.1992) | 14.11.1950 | ||||
Torwart | |||||
Kay Wehner (bis 30.06.1995) | 12.02.1971 | ||||
Andreas Hawa (bis 30.06.1992) | 14.05.1959 | ||||
Harald Leppin (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1992) | 14.12.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schwöbel (bis 30.06.2000) | 28.07.1967 | ||||
Zoran Culafic (bis 30.06.1996) | 13.01.1963 | ||||
Manfred Hirsch (bis 30.06.1995) | 24.08.1962 | ||||
Jörg Weber (bis 30.06.1995) | 21.11.1968 | ||||
Sven Reinke (bis 31.12.1992) | 12.09.1969 | ||||
Olaf Bitzka (bis 30.06.1992) | 15.03.1962 | ||||
Marek Podsiadło (bis 30.06.1992) | 09.09.1961 | ||||
Andreas Pospich (bis 30.06.1992) | 08.12.1961 | ||||
Ralf Sack (bis 30.06.1992) | 24.12.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
Ulf Wiemer (bis 30.06.2000) | 03.11.1970 | ||||
Maik Schulz (bis 30.06.1998) | 10.01.1968 | ||||
René Laschzok (bis 30.06.1997) | 16.11.1973 | ||||
Heiko Ott (bis 30.06.1997) | 09.06.1970 | ||||
Olaf Schnürer (bis 30.06.1992) | 21.06.1966 | ||||
Admir Mujakovic (bis 30.06.1992) | |||||
Goran Jerković (bis 30.06.1992) | 23.04.1965 | ||||
Sturm | |||||
Frank Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
René Wenzel (bis 30.06.1997) | 23.08.1971 | ||||
Karsten Schulz (bis 30.06.1996) | 03.06.1965 | ||||
Jens Wittke (bis 30.06.1993) | 17.11.1964 | ||||
Alexander König (bis 30.06.1992) | |||||
Frank Neupert (bis 30.06.1992) | 29.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.07.1991 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |