Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Detlef Pirsig (bis 25.03.1993) | 22.10.1945 | ||||
Torwart | |||||
André Stocki (bis 30.06.1998) | 31.03.1962 | ||||
Thomas Feldhoff (bis 30.06.1993) | 21.08.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Viktor Bridaitis (bis 30.06.2001) | 18.05.1965 | ||||
Sigitas Jakubauskas (bis 30.06.1999) | 29.12.1958 | ||||
Martin Schiermoch (bis 30.06.1998) | 23.12.1969 | ||||
Zdenko Kosanovic (bis 30.06.1994) | 13.05.1963 | ||||
Achim Hausen (bis 30.06.1993) | 02.08.1967 | ||||
Martin Reimann (bis 30.06.1992) | 17.03.1963 | ||||
Ralf Hoppe (bis 30.06.1992) | 02.01.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Gemein (bis 30.06.1996) | 14.09.1963 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1994) | 01.02.1964 | ||||
Michael Griehsbach (bis 30.06.1993) | 28.09.1961 | ||||
Carsten Pröpper (bis 30.06.1993) | 20.10.1967 | ||||
Ingmar Putz (bis 30.06.1993) | 31.01.1969 | ||||
Pietro Callea (bis 30.06.1993) | 04.09.1969 | ||||
Hans-Jürgen Schmidt (bis 30.06.1993) | 19.03.1965 | ||||
Kemal Alispahic (bis 30.06.1992) | 13.03.1965 | ||||
Ralf Kessen (bis 30.06.1992) | 07.09.1960 | ||||
Sturm | |||||
André Kröning (bis 30.06.1993) | 23.10.1962 | ||||
Oliver Sturm (bis 30.06.1993) | 20.03.1971 | ||||
Marko Schröder (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1992) | 18.05.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 15.07.1991 00:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.08.1991 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.09.1991 17:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |