Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1993) | 12.02.1952 | ||||
Trainer | |||||
Klaus Fischer (ab 01.05.1992) (bis 30.06.1992) | 27.12.1949 | ||||
Aleksandar Ristić (bis 30.04.1992) | 28.06.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1993) | 12.02.1952 | ||||
Torwart | |||||
Jens Lehmann (bis 30.06.1994) | 10.11.1969 | ||||
Jürgen Welp (bis 30.06.1992) | 27.12.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Hendrik Herzog (bis 30.06.1995) | 02.04.1969 | ||||
Günter Güttler (bis 30.06.1994) | 31.05.1961 | ||||
Markus Schwiderowski (bis 30.06.1994) | 12.12.1973 | ||||
Richard Mademann (bis 30.06.1993) | 25.04.1968 | ||||
Henning Bürger (bis 30.06.1992) | 16.12.1969 | ||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1992) | 28.09.1962 | ||||
Jürgen Gredig (bis 30.06.1992) | 19.01.1966 | ||||
4 | Yves Eigenrauch (bis 30.06.2002) | 24.04.1971 | |||
15 | Michael Prus (bis 31.08.1996) | 04.02.1968 | |||
Mittelfeld | |||||
Mark Schierenberg (bis 30.06.1995) | 01.08.1972 | ||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1994) | 08.12.1967 | ||||
Ingo Anderbrügge (bis 30.06.1994) | 02.01.1964 | ||||
Steffen Freund (bis 30.06.1993) | 19.01.1970 | ||||
Günter Schlipper (bis 30.06.1993) | 13.08.1962 | ||||
Andreas Gaber (bis 30.06.1993) | 15.01.1973 | ||||
Michael Kroninger (bis 30.06.1992) | 12.12.1966 | ||||
Egon Flad (bis 30.06.1992) | 05.03.1964 | ||||
6 | Andreas Müller (bis 30.06.2000) | 13.12.1962 | |||
Sturm | |||||
Peter Sendscheid (bis 30.06.1995) | 28.09.1965 | ||||
Alexander Borodjuk (bis 31.12.1993) | 30.11.1962 | ||||
Uwe Leifeld (bis 30.06.1993) | 24.07.1966 | ||||
Radmilo Mihajlović (bis 30.06.1993) | 19.11.1964 | ||||
Bent Christensen (bis 30.06.1993) | 04.01.1967 | ||||
Rainer Borgmeier (bis 30.06.1992) | 05.04.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.08.1991 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |