Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Ehret (bis 30.06.1993) | 14.09.1955 | ||||
Torwart | |||||
Klemens Hartenbach (bis 30.06.1992) | 20.06.1964 | ||||
Joachim Hohlbaum (bis 30.06.1992) | |||||
Abwehr | |||||
Stefan Majewski (bis 30.06.1993) | 31.01.1956 | ||||
Joachim Klemenz (bis 30.06.1993) | 16.02.1964 | ||||
Eckhard Jäger (bis 30.06.1993) | 22.08.1968 | ||||
Uwe Staib (bis 30.06.1993) | 22.01.1964 | ||||
Dino Ljubuncic (bis 30.06.1993) | |||||
Martin Krieg (bis 30.06.1992) | 11.11.1964 | ||||
Edmund Becker (bis 30.06.1992) | 18.07.1956 | ||||
Frank Wormuth (bis 30.06.1992) | 13.09.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Streich (bis 30.06.1994) | 11.06.1965 | ||||
Andreas Schuler (bis 30.06.1994) | 13.06.1969 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1993) | 21.12.1955 | ||||
Adolf Bachmann (bis 30.06.1993) | |||||
Josko Grgic (bis 30.06.1992) | |||||
Monard (bis 30.06.1992) | |||||
Dieter Hahn (bis 30.06.1992) | |||||
Sturm | |||||
Roland Wernet (bis 30.06.1994) | |||||
Ingo Endress (bis 30.06.1993) | 18.02.1969 | ||||
Michael Winkler (bis 30.06.1992) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.07.1991 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.08.1991 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.09.1991 17:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.09.1991 17:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |