Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Egon Coordes (ab 12.03.1992) (bis 21.09.1992) | 13.07.1944 | ||||
Gerd-Volker Schock (bis 10.03.1992) | 08.04.1950 | ||||
Torwart | |||||
Nils Bahr (bis 30.06.1994) | 16.12.1969 | ||||
Andreas Reinke (bis 30.06.1993) | 10.01.1969 | ||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
Abwehr | |||||
Frank Rohde (bis 30.06.1993) | 02.03.1960 | ||||
Thomas Stratos (bis 30.06.1992) | 09.10.1966 | ||||
Dietmar Beiersdorfer (bis 30.06.1992) | 16.11.1963 | ||||
Holger Ballwanz (bis 30.06.1992) | 07.09.1967 | ||||
Henning Hardt (bis 30.06.1992) | 10.05.1971 | ||||
3 | Stefan Schnoor (bis 30.06.1996) | 18.04.1971 | |||
4 | Carsten Kober (bis 30.06.1996) | 11.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Jörg Bode (bis 30.06.1994) | 22.08.1969 | ||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Armin Eck (bis 30.06.1994) | 08.12.1964 | ||||
Waldemar Matysik (bis 30.06.1993) | 27.09.1961 | ||||
Detlev Dammeier (bis 30.06.1992) | 18.10.1968 | ||||
Jens Bochert (bis 30.06.1992) | 15.12.1964 | ||||
6 | Jürgen Hartmann (bis 30.06.1997) | 27.10.1962 | |||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
Sturm | |||||
Jan Furtok (bis 30.06.1993) | 09.03.1962 | ||||
Émerson (bis 30.06.1993) | 28.07.1973 | ||||
Uwe Eckel (bis 30.06.1992) | 06.07.1966 | ||||
Herbert Waas (bis 30.06.1992) | 08.09.1963 | ||||
Nando (bis 30.06.1992) | 03.07.1966 | ||||
Ryszard Cyroń (bis 30.06.1992) | 11.02.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.08.1991 20:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |