Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Stange (bis 18.08.1992) | 14.03.1948 | ||||
Torwart | |||||
Marco Sejna (bis 30.06.1995) | 20.03.1972 | ||||
Walter Junghans (bis 31.12.1993) | 26.10.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Daniel Scheinhardt (bis 30.06.1994) | 25.10.1970 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 30.06.1994) | 03.03.1967 | ||||
André Winkhold (bis 30.06.1993) | 04.03.1962 | ||||
Nikolaj Ilijew (bis 30.06.1992) | 31.03.1964 | ||||
Norbert Schlegel (bis 30.06.1992) | 09.03.1961 | ||||
Dragutin Čelić (bis 30.06.1992) | 19.08.1962 | ||||
Jan-Halvor Halvorsen (bis 30.06.1992) | 08.03.1963 | ||||
23 | Oliver Schmidt (bis 30.06.1998) | 14.09.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Niko Kovač (bis 30.06.1996) | 15.10.1971 | ||||
Carsten Ramelow (bis 19.02.1996) | 20.03.1974 | ||||
Oliver Holzbecher (bis 30.06.1995) | 25.09.1970 | ||||
Marco Zernicke (bis 30.06.1994) | 05.12.1969 | ||||
Theo Gries (bis 31.12.1993) | 10.02.1961 | ||||
Mario Basler (bis 30.06.1993) | 18.12.1968 | ||||
Armin Görtz (bis 30.06.1993) | 30.08.1959 | ||||
Torsten Gowitzke (bis 30.06.1993) | 08.01.1967 | ||||
Christian Hausmann (bis 30.06.1992) | 21.11.1963 | ||||
Thomas Rath (bis 30.06.1992) | 26.07.1970 | ||||
Peter Kaehlitz (bis 30.06.1992) | 06.10.1959 | ||||
Sturm | |||||
Mike Lünsmann (bis 30.06.1996) | 23.11.1969 | ||||
Daniel Lehmann (bis 30.06.1993) | 26.12.1971 | ||||
Sven Kretschmer (bis 30.06.1992) | 31.12.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.07.1991 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |