Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Röber (bis 13.12.1993) | 25.12.1953 | ||||
Torwart | |||||
Frank Kurth (bis 30.06.1994) | 15.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Roman Geschlecht (bis 30.06.1996) | 28.12.1961 | ||||
Frank Kontny (bis 30.06.1994) | 21.12.1964 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1994) | 07.04.1962 | ||||
Thomas Ridder (bis 30.06.1993) | 13.12.1972 | ||||
Frank Thommessen (bis 30.06.1992) | 31.05.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Harald Kügler (bis 30.06.1995) | 15.02.1962 | ||||
Jörg Lipinski (bis 30.06.1994) | 31.10.1967 | ||||
Jürgen Margref (bis 30.06.1994) | 06.01.1969 | ||||
Thomas Zdebel (bis 30.06.1992) | 25.05.1973 | ||||
Stefan Chmielewski (bis 30.06.1992) | 21.01.1968 | ||||
Jürgen Serr (bis 30.06.1992) | 21.05.1965 | ||||
Vlatko Glavaš (bis 30.06.1992) | 02.09.1962 | ||||
Sturm | |||||
Daouda Bangoura (bis 30.06.1994) | 29.04.1968 | ||||
Oliver Grein (bis 30.06.1994) | 03.09.1966 | ||||
Uwe Erlebach (bis 30.06.1992) | 26.02.1969 | ||||
Uli Romp (bis 30.06.1992) | |||||
Leo Marić (bis 30.06.1992) | 02.04.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 18.08.1991 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |