Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Zobel (bis 30.06.1992) | 03.11.1948 | ||||
Torwart | |||||
Claus Reitmaier (bis 30.06.1993) | 17.03.1964 | ||||
Stefan Brasas (bis 30.06.1992) | 31.08.1967 | ||||
Bernd Schäfer (bis 30.06.1992) | 25.02.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Jochen Novodomsky (bis 30.06.1994) | 04.04.1968 | ||||
Andreas Keim (bis 30.06.1993) | 08.06.1962 | ||||
Andreas Krause (bis 30.06.1993) | 16.11.1967 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1992) | 24.09.1957 | ||||
Thomas Ritter (bis 30.06.1992) | 10.10.1967 | ||||
Oliver Dittberner (bis 30.06.1992) | 18.10.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Osman Per (bis 30.06.1996) | 20.06.1973 | ||||
Ralf Vollmer (bis 30.06.1994) | 05.07.1962 | ||||
Robert Hofacker (bis 30.06.1994) | 22.12.1967 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1993) | 01.11.1970 | ||||
Matthias Imhof (bis 30.06.1993) | 25.05.1968 | ||||
Alois Schwartz (bis 30.06.1993) | 28.03.1967 | ||||
Reinhold Tattermusch (bis 30.06.1993) | 11.04.1967 | ||||
Thomas Ziller (bis 30.06.1993) | 04.02.1972 | ||||
Thorsten Wörsdörfer (bis 31.12.1992) | 29.09.1967 | ||||
Marc Arnold (bis 30.06.1992) | 19.09.1970 | ||||
Adrian Spyrka (bis 30.06.1992) | 01.08.1967 | ||||
Karel Kula (bis 30.06.1992) | 10.08.1963 | ||||
Sturm | |||||
Sven Berkenhagen (bis 30.06.1993) | 13.12.1966 | ||||
Jens-Peter Fischer (bis 31.12.1992) | 01.06.1966 | ||||
Marcus Marin (bis 30.06.1992) | 13.12.1966 | ||||
Juan Cayasso (bis 30.06.1992) | 24.06.1961 | ||||
Dimitrios Moutas (bis 30.06.1992) | 15.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 18.08.1991 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.09.1991 17:30 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.09.1991 17:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.10.1991 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |