Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (bis 08.02.1993) | 14.11.1954 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Hoßbach (bis 30.06.1996) | 13.11.1964 | ||||
Burkhard Kick (bis 30.06.1994) | 25.08.1968 | ||||
Uwe Bullmann (bis 30.06.1992) | 22.12.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
15 | Peter Kleeschätzky (bis 30.06.1999) | 01.06.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Jacek Frąckiewicz (bis 30.06.1995) | 19.09.1969 | ||||
Bruno Akrapović (bis 30.06.1994) | 26.09.1967 | ||||
Thorsten Kohn (bis 30.06.1993) | 26.06.1966 | ||||
Uwe Koschinat (bis 30.06.1993) | 01.09.1971 | ||||
Silviu Vuia (bis 30.06.1993) | 31.05.1963 | ||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1992) | 27.02.1960 | ||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Carlos Tavares (bis 30.06.1992) | 06.09.1969 | ||||
Sturm | |||||
Siegfried Reich (bis 30.06.1996) | 29.09.1959 | ||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Frank Plagge (bis 30.06.1992) | 18.04.1963 | ||||
Patrick Evers (bis 30.06.1992) | 08.01.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.08.1991 15:30 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.09.1991 17:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |