Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.1993) | 27.02.1965 | ||||
Jürgen Rollmann (bis 30.06.1992) | 17.10.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Andree Wiedener (bis 30.06.1995) | 14.03.1970 | ||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Rune Bratseth (bis 30.06.1995) | 19.03.1961 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1994) | 23.07.1960 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1993) | 19.05.1962 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1993) | 11.06.1964 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Markus Witossek (bis 30.06.1992) | 08.03.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Harttgen (bis 30.06.1994) | 06.07.1964 | ||||
Thorsten Legat (bis 30.06.1994) | 07.11.1968 | ||||
Dieter Eilts (bis 30.06.1993) | 13.12.1964 | ||||
Thomas Wolter (bis 30.06.1993) | 04.10.1963 | ||||
Marco Bode (bis 30.06.1993) | 23.07.1969 | ||||
Günter Hermann (bis 30.11.1992) | 05.12.1960 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1992) | 25.04.1956 | ||||
21 | Lars Unger (bis 30.06.1997) | 30.09.1972 | |||
Sturm | |||||
Wynton Rufer (bis 30.06.1995) | 29.12.1962 | ||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1993) | 05.12.1956 | ||||
Stefan Kohn (bis 30.06.1993) | 09.10.1965 | ||||
Kay Wenschlag (bis 30.06.1993) | 25.02.1970 | ||||
Arie van Lent (bis 30.11.1992) | 31.08.1970 | ||||
Marinus Bester (bis 30.06.1992) | 16.01.1969 | ||||
18 | Frank Neubarth (bis 30.06.1996) | 29.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17.08.1991 20:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.09.1991 20:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.09.1991 20:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.12.1991 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.04.1992 20:15 Uhr |
6 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |