Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Zobel (bis 30.06.1993) | 03.11.1948 | ||||
Torwart | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1995) | 18.02.1959 | ||||
Michael Serr (bis 30.06.1993) | 14.07.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Oliver Schäfer (bis 30.06.1995) | 27.02.1969 | ||||
Axel Roos (bis 30.06.1995) | 19.08.1964 | ||||
Miroslav Kadlec (bis 30.06.1995) | 22.06.1964 | ||||
Wolfgang Funkel (bis 30.06.1995) | 10.08.1958 | ||||
Jan Eriksson (bis 31.12.1993) | 24.08.1967 | ||||
Thomas Hengen (bis 30.06.1993) | 22.09.1974 | ||||
Tom Dooley (bis 30.06.1993) | 12.05.1961 | ||||
Elvis Hajradinovic (bis 30.06.1993) | 01.08.1972 | ||||
Thomas Ritter (bis 30.06.1993) | 10.10.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Marco Haber (bis 30.06.1995) | 21.09.1971 | ||||
Torsten Lieberknecht (bis 30.06.1994) | 01.08.1973 | ||||
Michael Zeyer (bis 15.09.1993) | 09.06.1968 | ||||
Bjarne Goldbæk (bis 10.09.1993) | 06.10.1968 | ||||
Marcel Witeczek (bis 30.06.1993) | 18.10.1968 | ||||
Frank Lelle (bis 30.06.1993) | 04.02.1965 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1993) | 29.06.1967 | ||||
Martin Wagner (bis 30.06.1993) | 24.02.1968 | ||||
Guido Hoffmann (bis 31.08.1992) | 20.12.1965 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1995) | 30.10.1962 | ||||
Marco Dittgen (bis 30.06.1994) | 19.08.1974 | ||||
Marcus Marin (bis 31.12.1993) | 13.12.1966 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1993) | 09.07.1962 | ||||
Thomas Vogel (bis 30.06.1993) | 28.06.1965 | ||||
Christoph Dengel (bis 30.06.1993) | 20.01.1974 | ||||
Bernhard Winkler (bis 31.12.1992) | 24.06.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.08.1992 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |