Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Entenmann (bis 09.11.1993) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1994) | 12.03.1962 | ||||
Kurt Kowarz (bis 30.06.1994) | 12.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Zietsch (bis 30.06.1996) | 21.11.1964 | ||||
Kay Friedmann (bis 30.06.1995) | 15.05.1963 | ||||
Markus Brand (bis 30.06.1995) | 19.09.1974 | ||||
Marco Kurz (bis 30.06.1994) | 16.05.1969 | ||||
Frank Schmidt (bis 30.06.1994) | 03.01.1974 | ||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1994) | 01.08.1963 | ||||
Uwe Wolf (bis 30.06.1994) | 10.08.1967 | ||||
3 | Thomas Brunner (bis 30.06.1996) | 10.08.1962 | |||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Kramny (bis 30.06.1995) | 18.10.1971 | ||||
Sergio Bustos (bis 30.06.1995) | 20.12.1972 | ||||
Sascha Licht (bis 30.06.1994) | 27.09.1974 | ||||
Hans Dorfner (bis 30.06.1994) | 03.07.1965 | ||||
Manfred Schwabl (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1994) | 18.04.1966 | ||||
Marc Oechler (bis 30.06.1994) | 11.02.1968 | ||||
Reinhold Hintermaier (bis 30.06.1993) | 14.02.1956 | ||||
Markus Bäurle (bis 30.06.1993) | 15.10.1969 | ||||
Dirk Fengler (bis 30.06.1993) | 03.03.1970 | ||||
Percy Olivares (bis 30.06.1993) | 05.06.1968 | ||||
Thomas Seitz (bis 30.06.1993) | 14.07.1969 | ||||
Sturm | |||||
Christian Wück (bis 30.06.1994) | 09.06.1973 | ||||
Dieter Eckstein (bis 05.09.1993) | 12.03.1964 | ||||
Uwe Rösler (bis 30.06.1993) | 15.11.1968 | ||||
Roger Diebel (bis 30.06.1993) | 11.08.1973 | ||||
Thomas Weissenberger (bis 30.06.1993) | 28.05.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.08.1992 18:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.10.1992 20:00 Uhr |
5 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 06.11.1992 20:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.12.1992 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |