Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Josip Kuže (bis 20.10.1994) | 13.11.1952 | ||||
Torwart | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.1999) | 07.09.1960 | ||||
Manfred Petz (bis 30.06.1995) | 05.05.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Hendrik Weiss (bis 30.06.1997) | 31.07.1965 | ||||
Michael Müller (bis 30.06.1996) | 04.04.1964 | ||||
Holger Greilich (bis 30.06.1995) | 12.07.1971 | ||||
Vlado Kasalo (bis 30.06.1994) | 11.11.1962 | ||||
Michael Schuhmacher (bis 30.06.1993) | 20.08.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Zampach (bis 30.06.1996) | 27.12.1969 | ||||
Mike Janz (bis 30.06.1996) | 02.09.1967 | ||||
Guido Schäfer (bis 30.06.1996) | 14.09.1964 | ||||
Željko Buvač (bis 30.06.1995) | 13.09.1961 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1994) | 11.05.1969 | ||||
Victor Lopes (bis 30.06.1994) | 10.09.1964 | ||||
Michael Becker (bis 30.06.1994) | 11.09.1962 | ||||
Uwe Diether (bis 30.06.1994) | 08.09.1967 | ||||
Nihat Kaplan (bis 30.06.1994) | 06.06.1973 | ||||
Steffen Herzberger (bis 30.06.1993) | 21.09.1969 | ||||
Waldemar Kischka (bis 30.06.1993) | 21.12.1966 | ||||
Heiko März (bis 30.06.1993) | 04.11.1973 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Klopp (bis 30.06.1995) | 16.06.1967 | ||||
David Wagner (bis 30.06.1995) | 19.10.1971 | ||||
Tomasz Jaworek (ab 01.09.1992) (bis 30.06.1993) | 14.02.1970 | ||||
Gernot Ruof (bis 30.06.1993) | 10.02.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |