Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dragoslav Stepanović (ab 04.05.1993) (bis 07.04.1995) | 30.08.1948 | ||||
Reinhard Saftig (bis 04.05.1993) | 23.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Hermann (bis 27.04.1996) | 22.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
23 | Dirk Heinen (bis 31.12.1999) | 03.12.1970 | |||
Abwehr | |||||
Franco Foda (bis 30.06.1994) | 23.04.1966 | ||||
Martin Kree (bis 30.06.1994) | 27.01.1965 | ||||
Stephan Hanke (bis 30.06.1994) | 19.10.1972 | ||||
Jürgen Radschuweit (bis 30.06.1993) | 04.12.1967 | ||||
Uwe Stöver (bis 30.06.1993) | 08.02.1967 | ||||
3 | Markus Happe (bis 05.12.1999) | 11.02.1972 | |||
4 | Christian Wörns (bis 30.06.1998) | 10.05.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Heiko Scholz (bis 30.06.1995) | 07.01.1966 | ||||
Pavel Hapal (bis 30.06.1995) | 27.07.1969 | ||||
René Rydlewicz (bis 30.06.1994) | 18.07.1973 | ||||
Andreas Fischer (bis 30.06.1994) | 20.10.1964 | ||||
Markus von Ahlen (bis 31.12.1993) | 01.01.1971 | ||||
Matthias Stammann (bis 31.10.1993) | 08.05.1968 | ||||
Guido Hoffmann (ab 01.09.1992) (bis 30.06.1993) | 20.12.1965 | ||||
Andre Gumprecht (bis 30.06.1993) | 26.12.1974 | ||||
5 | Ioan Lupescu (bis 30.06.1996) | 09.12.1968 | |||
15 | Mario Tolkmitt (bis 31.12.1996) | 30.10.1970 | |||
30 | Jupp Nehl (bis 30.06.1996) | 13.06.1961 | |||
Sturm | |||||
Andreas Thom (bis 30.06.1995) | 07.09.1965 | ||||
Heiko Herrlich (bis 30.06.1993) | 03.12.1971 | ||||
9 | Ulf Kirsten (bis 30.06.2003) | 04.12.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.08.1992 18:15 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.11.1992 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.12.1992 19:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.03.1993 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.06.1993 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |