Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (bis 27.12.1993) | 13.06.1937 | ||||
Co-Trainer | |||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1997) | 26.09.1957 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Gospodarek (bis 30.06.1995) | 06.08.1973 | ||||
Raimond Aumann (bis 30.06.1994) | 12.10.1963 | ||||
Sven Scheuer (bis 30.06.1993) | 19.01.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Jorginho (bis 30.06.1995) | 17.08.1964 | ||||
Markus Münch (bis 30.06.1994) | 07.09.1972 | ||||
Alois Reinhardt (bis 30.06.1994) | 18.11.1961 | ||||
Roland Grahammer (bis 30.06.1994) | 03.11.1963 | ||||
Thomas Berthold (bis 30.06.1993) | 12.11.1964 | ||||
Oliver Kreuzer (bis 30.06.1993) | 13.11.1965 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1993) | 21.04.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Sternkopf (bis 30.06.1995) | 21.04.1970 | ||||
Christian Ziege (bis 30.06.1995) | 01.02.1972 | ||||
Markus Schupp (bis 30.06.1995) | 07.01.1966 | ||||
Wolfgang Gerstmeier (bis 30.06.1994) | 11.10.1968 | ||||
Jan Wouters (bis 31.12.1993) | 17.07.1960 | ||||
Olaf Thon (bis 30.06.1993) | 01.05.1966 | ||||
Harald Cerny (bis 30.06.1993) | 13.09.1973 | ||||
Andreas Mayer (bis 30.06.1993) | 13.09.1972 | ||||
Lothar Matthäus (bis 30.06.1993) | 21.03.1961 | ||||
Dieter Frey (bis 30.06.1993) | 31.10.1972 | ||||
Christian Nerlinger (bis 30.06.1993) | 21.03.1973 | ||||
Mehmet Scholl (bis 30.06.1993) | 16.10.1970 | ||||
Manfred Schwabl (bis 31.12.1992) | 18.04.1966 | ||||
Sturm | |||||
Bruno Labbadia (bis 30.06.1994) | 08.02.1966 | ||||
Mazinho (bis 31.12.1993) | 26.12.1965 | ||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1993) | 11.01.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 25.08.1992 17:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 20:15 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |