Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Krauss (ab 06.11.1992) (bis 07.12.1996) | 08.05.1957 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 06.11.1992) | 19.01.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Krauss (bis 05.11.1992) | 08.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Dimo Wache (bis 30.06.1995) | 01.11.1973 | ||||
Dirk Heyne (bis 30.06.1994) | 10.10.1957 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
Abwehr | |||||
Holger Fach (bis 30.06.1995) | 06.09.1962 | ||||
Thomas Eichin (bis 31.12.1994) | 09.10.1966 | ||||
3 | Michael Klinkert (bis 30.06.2000) | 07.07.1968 | |||
18 | Joachim Stadler (bis 30.06.1996) | 15.01.1970 | |||
19 | Thomas Kastenmaier (bis 30.06.1996) | 31.05.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Hock (bis 30.06.1994) | 11.04.1970 | ||||
Jörg Neun (bis 30.06.1994) | 07.05.1966 | ||||
Johnny Mølby (bis 31.12.1993) | 04.02.1969 | ||||
Horst Steffen (bis 30.06.1993) | 03.03.1969 | ||||
Stefan Ertl (bis 30.06.1993) | 21.04.1969 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1993) | 18.02.1961 | ||||
2 | Thomas Hoersen (bis 30.06.1996) | 11.01.1972 | |||
7 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.1999) | 31.10.1970 | |||
8 | Peter Wynhoff (bis 30.06.1999) | 29.10.1968 | |||
13 | Martin Schneider (bis 30.06.1999) | 24.11.1968 | |||
14 | Peter Nielsen (bis 30.06.1997) | 03.06.1968 | |||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
Sturm | |||||
Bachirou Salou (bis 30.06.1995) | 15.09.1970 | ||||
Martin Max (bis 30.06.1995) | 07.08.1968 | ||||
Hans-Jörg Criens (bis 25.10.1993) | 18.12.1960 | ||||
9 | Martin Dahlin (bis 30.06.1996) | 16.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.08.1992 20:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.10.1992 20:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |