Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Voigt (bis 26.08.1994) | 26.06.1947 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Wiesner (bis 30.06.1993) | 20.02.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Sylvio Demuth (bis 30.06.1996) | 22.05.1963 | ||||
Dietmar Bletsch (bis 30.06.1994) | 18.06.1964 | ||||
Serhij Putschkow (bis 30.06.1993) | 17.04.1962 | ||||
Falk Zschiedrich (bis 30.06.1993) | 05.09.1961 | ||||
Karsten Conrad (bis 30.06.1993) | 23.12.1971 | ||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1993) | 06.08.1962 | ||||
Christian Niebel (bis 30.06.1993) | 03.11.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Lindner (bis 30.06.2001) | 15.07.1962 | ||||
Andreas Joppien (bis 31.12.1994) | 15.09.1968 | ||||
Michael Hartmann (bis 30.06.1994) | 11.07.1974 | ||||
Jan Voß (bis 30.06.1994) | 26.09.1963 | ||||
Dietmar Drabow (bis 30.06.1994) | 14.01.1963 | ||||
Michael Kaiser (bis 30.06.1993) | 20.06.1966 | ||||
Guido Naumann (bis 30.06.1993) | 14.04.1968 | ||||
Uwe Schulz (bis 30.06.1993) | 06.12.1960 | ||||
Has-Magomet Gilagajev (bis 31.12.1992) | 28.02.1970 | ||||
Sturm | |||||
Midhat Gluhačević (bis 30.06.1995) | 02.06.1965 | ||||
Andreas Kossowski (bis 30.06.1995) | 23.11.1972 | ||||
Michael Steffen (bis 30.06.1994) | 21.07.1968 | ||||
Werner Rank (bis 30.06.1993) | 05.06.1968 | ||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.09.1992) | 29.10.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.08.1992 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |