Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Minge (ab 21.04.1993) (bis 30.06.1993) | 08.10.1960 | ||||
Klaus Sammer (bis 20.04.1993) | 05.12.1942 | ||||
Torwart | |||||
Frank Schulze (bis 30.06.1994) | 31.03.1970 | ||||
René Müller (bis 30.06.1994) | 11.02.1959 | ||||
Ronny Teuber (bis 30.06.1993) | 01.09.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Mario Kern (bis 30.06.1995) | 16.08.1969 | ||||
Detlef Schößler (bis 30.06.1995) | 03.10.1963 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1995) | 10.11.1958 | ||||
Nils Schmäler (bis 30.06.1994) | 10.11.1969 | ||||
Rene Groth (bis 30.06.1994) | 09.06.1972 | ||||
Andreas Wagenhaus (bis 31.08.1993) | 29.10.1964 | ||||
Jens Melzig (bis 30.06.1993) | 28.09.1965 | ||||
Dirk Oberritter (bis 30.06.1993) | 10.07.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Sven Kmetsch (bis 30.06.1995) | 13.08.1970 | ||||
Sven Ratke (bis 30.06.1995) | 03.01.1972 | ||||
Matthias Maucksch (bis 30.06.1995) | 11.06.1969 | ||||
René Beuchel (bis 30.06.1995) | 31.07.1973 | ||||
Thomas Rath (bis 30.06.1995) | 26.07.1970 | ||||
Miroslav Stević (bis 30.06.1994) | 07.01.1970 | ||||
Dirk Zander (bis 30.06.1993) | 13.05.1965 | ||||
Ralf Hauptmann (bis 30.06.1993) | 20.09.1968 | ||||
Jörg Stübner (bis 30.06.1993) | 23.07.1965 | ||||
Wolfram Wagner (bis 30.06.1993) | 24.06.1972 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Jähnig (bis 30.06.1995) | 26.08.1969 | ||||
Alexander Zickler (bis 30.06.1993) | 28.02.1974 | ||||
Vladan Milovanović (bis 30.06.1993) | 07.07.1970 | ||||
Torsten Gütschow (bis 31.12.1992) | 28.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.08.1992 20:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |