Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uli Maslo (ab 17.10.1992) (bis 30.06.1993) | 06.07.1938 | ||||
Werner Fuchs (bis 14.10.1992) | 25.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
Mathias Hain (bis 30.06.1999) | 31.12.1972 | ||||
Oliver Lerch (bis 30.06.1994) | 08.09.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Pfannkuch (bis 30.06.1999) | 21.02.1970 | ||||
Maik Kappel (bis 30.06.1998) | 08.08.1970 | ||||
Özkan Koctürk (bis 30.06.1996) | 06.11.1974 | ||||
Sergej Fokin (ab 11.12.1992) (bis 30.06.1994) | 26.07.1961 | ||||
Ulf-Volker Probst (bis 30.06.1994) | 03.10.1964 | ||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1993) | 22.09.1963 | ||||
Michael Köpper (bis 30.06.1993) | 17.11.1966 | ||||
Michael Köritzer (bis 30.06.1993) | 13.09.1968 | ||||
Ali Muhamed Mahjoubi (bis 30.06.1993) | 28.12.1966 | ||||
Michael Schweska (bis 30.06.1993) | 22.06.1965 | ||||
Peter Wiehle (bis 30.06.1993) | 28.06.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Arne Hoffart (bis 30.06.1994) | 06.12.1973 | ||||
Miloš Nedić (bis 30.06.1994) | 17.10.1964 | ||||
Ralf Heskamp (bis 30.08.1993) | 22.09.1965 | ||||
Tino Löchelt (bis 30.06.1993) | 13.08.1965 | ||||
Ralf Geilenkirchen (bis 30.06.1993) | 26.04.1966 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1993) | 04.10.1962 | ||||
Michael Butrej (bis 30.06.1993) | 26.06.1968 | ||||
Thomas Möller (bis 30.06.1993) | 12.07.1967 | ||||
Heinz-Günter Scheil (bis 30.01.1993) | 09.11.1962 | ||||
Sturm | |||||
Igor Belanow (bis 30.06.1995) | 25.09.1960 | ||||
Stefan Meissner (bis 30.06.1994) | 08.03.1973 | ||||
Frank Türr (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 16.09.1970 | ||||
Sven Kretschmer (bis 30.06.1993) | 31.12.1970 | ||||
Wiktor Pasulko (ab 01.04.1993) (bis 30.06.1993) | 01.01.1961 | ||||
Giovanni Cirocca (bis 30.06.1993) | 26.05.1969 | ||||
Bernd Buchheister (bis 30.06.1993) | 21.09.1962 | ||||
Holger Aden (bis 09.12.1992) | 25.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |