Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (ab 10.12.1992) (bis 31.03.1994) | 11.12.1938 | ||||
Hans-Ulrich Thomale (bis 09.12.1992) | 06.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Peter Eich (bis 30.06.1998) | 18.06.1963 | ||||
Alexander Famulla (bis 30.06.1993) | 20.09.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Korell (bis 30.06.1995) | 27.10.1971 | ||||
Thomas Kluge (bis 30.06.1995) | 16.06.1966 | ||||
Torsten Wruck (bis 30.06.1995) | 02.07.1969 | ||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1994) | 29.08.1968 | ||||
Gerhard Kohns (bis 30.06.1994) | 07.05.1971 | ||||
Dieter Finke (bis 30.06.1993) | 11.03.1960 | ||||
Neale Marmon (bis 30.06.1993) | 21.04.1961 | ||||
Nasko Jelew (bis 30.06.1993) | 09.01.1960 | ||||
Bernd Dudek (bis 30.06.1993) | 01.02.1968 | ||||
Patrick Schmidt (bis 30.06.1993) | 15.10.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Tobias Homp (bis 30.06.1995) | 31.10.1963 | ||||
Rodolfo Cardoso (bis 30.06.1993) | 17.10.1968 | ||||
Christiaan Pförtner (bis 30.06.1993) | 03.03.1966 | ||||
Thorsten Lahm (bis 30.06.1993) | 11.11.1969 | ||||
Michael Hubner (bis 30.06.1993) | 12.08.1969 | ||||
Adrian Gallego (bis 30.06.1993) | 29.09.1969 | ||||
Alexander Quirin (bis 30.06.1993) | 27.02.1970 | ||||
Marek Wosnitza (bis 30.06.1993) | 08.12.1972 | ||||
Massimo D'Ippolito (bis 30.06.1993) | 19.08.1972 | ||||
Uwe Kasper (bis 30.07.1992) | 24.09.1963 | ||||
Sturm | |||||
Sergio Maciel (bis 30.06.1995) | 07.12.1965 | ||||
Peter Müller (bis 30.06.1994) | 15.12.1969 | ||||
Bernd Gries (bis 30.06.1993) | 26.05.1968 | ||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1993) | 15.12.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 06.11.1992 20:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |