Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietmar Schacht (ab 26.03.1993) (bis 30.06.1993) | 28.09.1962 | ||||
Detlef Pirsig (bis 25.03.1993) | 22.10.1945 | ||||
Torwart | |||||
André Stocki (bis 30.06.1998) | 31.03.1962 | ||||
Thomas Feldhoff (bis 30.06.1993) | 21.08.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Viktor Bridaitis (bis 30.06.2001) | 18.05.1965 | ||||
Sigitas Jakubauskas (bis 30.06.1999) | 29.12.1958 | ||||
Martin Schiermoch (bis 30.06.1998) | 23.12.1969 | ||||
Zdenko Kosanovic (bis 30.06.1994) | 13.05.1963 | ||||
Achim Hausen (bis 30.06.1993) | 02.08.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Gemein (bis 30.06.1996) | 14.09.1963 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1994) | 01.02.1964 | ||||
Dirk Flock (bis 30.06.1993) | 23.05.1972 | ||||
Michael Griehsbach (bis 30.06.1993) | 28.09.1961 | ||||
Carsten Pröpper (bis 30.06.1993) | 20.10.1967 | ||||
Ingmar Putz (bis 30.06.1993) | 31.01.1969 | ||||
Pietro Callea (bis 30.06.1993) | 04.09.1969 | ||||
Thomas Vtic (bis 30.06.1993) | 02.09.1968 | ||||
Isaac Otoo (bis 30.06.1993) | 20.12.1970 | ||||
Hans-Jürgen Schmidt (bis 30.06.1993) | 19.03.1965 | ||||
Sturm | |||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1994) | 12.07.1961 | ||||
Roman Sedláček (bis 30.06.1993) | 12.01.1963 | ||||
Oliver Ebersbach (bis 30.06.1993) | 10.07.1969 | ||||
Thomas Boakye (bis 30.06.1993) | 23.09.1970 | ||||
André Kröning (bis 30.06.1993) | 23.10.1962 | ||||
Oliver Sturm (bis 30.06.1993) | 20.03.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.10.1992 20:00 Uhr |
5 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |