Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Goldbach (bis 18.08.1995) | 05.11.1951 | ||||
Torwart | |||||
Steffen Kraus (bis 30.06.2001) | 22.06.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Guido Gorges (bis 30.06.1995) | 08.06.1973 | ||||
Frank Dünger (bis 30.06.1994) | 27.10.1961 | ||||
Holger Bühner (bis 30.06.1993) | 08.08.1966 | ||||
Ronald Baumbach (bis 30.06.1993) | 16.07.1967 | ||||
Heiko Räthe (bis 30.06.1993) | 15.08.1964 | ||||
Hagen Schmidt (bis 30.06.1993) | 11.02.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heiko Weinrich (bis 30.06.1996) | 18.08.1971 | ||||
Stefan Otto (bis 30.06.1995) | 17.08.1972 | ||||
Heiko Cramer (bis 30.06.1995) | 30.07.1971 | ||||
Marco Weißhaupt (bis 30.06.1994) | 24.06.1972 | ||||
Uwe Abel (bis 30.06.1994) | 12.08.1966 | ||||
Nico Scheller (bis 30.06.1994) | 10.11.1971 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Bärwolf (bis 30.06.1994) | 13.05.1972 | ||||
Jürgen Heun (bis 30.06.1993) | 26.05.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |