Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Benno Möhlmann (bis 05.10.1995) | 01.08.1954 | ||||
Egon Coordes (bis 21.09.1992) | 13.07.1944 | ||||
Torwart | |||||
Nils Bahr (bis 30.06.1994) | 16.12.1969 | ||||
Andreas Reinke (bis 30.06.1993) | 10.01.1969 | ||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
Abwehr | |||||
Markus Babbel (bis 30.06.1994) | 08.09.1972 | ||||
Oliver Möller (bis 30.06.1994) | 27.12.1968 | ||||
Frank Rohde (bis 30.06.1993) | 02.03.1960 | ||||
Pavel Dotchev (bis 30.06.1993) | 28.09.1965 | ||||
3 | Stefan Schnoor (bis 30.06.1996) | 18.04.1971 | |||
4 | Carsten Kober (bis 30.06.1996) | 11.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Jörg Bode (bis 30.06.1994) | 22.08.1969 | ||||
Michael Spies (bis 30.06.1994) | 09.07.1965 | ||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Armin Eck (bis 30.06.1994) | 08.12.1964 | ||||
Peter Woodring (bis 30.06.1994) | 02.05.1968 | ||||
Waldemar Matysik (bis 30.06.1993) | 27.09.1961 | ||||
Thomas Lässig (bis 30.06.1993) | 25.11.1971 | ||||
6 | Jürgen Hartmann (bis 30.06.1997) | 27.10.1962 | |||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
26 | Jordan Letschkow (bis 30.06.1996) | 09.07.1967 | |||
Sturm | |||||
Florian Weichert (bis 31.08.1993) | 28.01.1968 | ||||
Marinus Bester (bis 30.06.1993) | 16.01.1969 | ||||
Jan Furtok (bis 30.06.1993) | 09.03.1962 | ||||
Émerson (bis 30.06.1993) | 28.07.1973 | ||||
9 | Karsten Bäron (bis 30.06.1998) | 24.04.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.08.1992 18:00 Uhr |
7 : 8 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 11.09.1992 20:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |