Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hrubesch (ab 04.01.1993) (bis 26.06.1993) | 17.04.1951 | ||||
Erich Rutemöller (bis 31.12.1992) | 08.02.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Krüger (bis 30.06.1993) | 28.05.1954 | ||||
Jürgen Decker (bis 30.06.1993) | 06.03.1949 | ||||
Torwart | |||||
Daniel Hoffmann (bis 30.06.1993) | 27.10.1971 | ||||
Jens Kunath (bis 30.06.1993) | 15.02.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Gernot Alms (bis 30.06.1994) | 07.10.1962 | ||||
Carsten Sänger (bis 30.06.1994) | 08.11.1962 | ||||
Heiko März (bis 30.06.1993) | 09.07.1965 | ||||
Mike Werner (bis 30.06.1993) | 13.02.1971 | ||||
Zenon Lissek (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 05.10.1962 | ||||
Axel Rietentiet (bis 30.06.1993) | 14.07.1969 | ||||
Marco Zallmann (bis 30.06.1993) | 17.11.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jens Dowe (bis 30.06.1994) | 01.06.1968 | ||||
Juri Schlünz (bis 30.06.1994) | 27.07.1961 | ||||
Hilmar Weilandt (bis 30.06.1993) | 29.09.1966 | ||||
Axel Schulz (bis 30.06.1993) | 20.05.1959 | ||||
Jens Wahl (bis 30.06.1993) | 24.07.1966 | ||||
Sven Oldenburg (bis 30.06.1993) | 31.03.1973 | ||||
Jörg Schmidt (bis 30.06.1993) | 20.12.1970 | ||||
Witold Kubala (bis 30.06.1993) | 08.05.1970 | ||||
Timo Lange (bis 30.06.1993) | 19.01.1968 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Persigehl (bis 30.06.1995) | 31.01.1962 | ||||
René Gottwald (bis 30.06.1995) | 30.01.1973 | ||||
Olaf Bodden (bis 04.10.1994) | 04.05.1968 | ||||
Thomas Reif (bis 30.06.1993) | 13.08.1971 | ||||
Jens-Peter Fischer (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 01.06.1966 | ||||
Sławomir Chałaśkiewicz (bis 30.06.1993) | 29.11.1963 | ||||
Harald Krämer (bis 31.12.1992) | 13.02.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 15:30 Uhr |
3 : 0 i.E. |
Schema Vergleich |