Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jochem Ziegert (bis 30.06.1994) | 25.07.1954 | ||||
Torwart | |||||
Christian Fiedler (bis 30.06.1993) | 27.03.1975 | ||||
Dirk Heinrichs (bis 30.06.1993) | 20.05.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Zimmermann (bis 30.06.1995) | 28.12.1969 | ||||
Mario Dzajic (bis 30.06.1995) | 20.12.1973 | ||||
Oliver Schmidt (bis 30.06.1993) | 14.09.1973 | ||||
Sven Meyer (bis 30.06.1993) | 04.09.1970 | ||||
Gerald Klews (bis 30.06.1993) | 04.04.1972 | ||||
Sascha Höpfner (bis 30.06.1993) | |||||
Karsten Nied (bis 30.06.1993) | |||||
Carsten Gebell (bis 30.06.1993) | 05.11.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Kolczyk (bis 30.06.1996) | 28.07.1971 | ||||
Carsten Ramelow (bis 30.06.1993) | 20.03.1974 | ||||
Andreas Schmidt (bis 30.06.1993) | 14.09.1973 | ||||
Ayhan Gezen (bis 30.06.1993) | 25.06.1972 | ||||
Oliver Holzbecher (bis 30.06.1993) | 25.09.1970 | ||||
Sven Kaiser (bis 30.06.1993) | 27.08.1973 | ||||
König (bis 30.06.1993) | |||||
Metin Topcu (bis 30.06.1993) | |||||
Zoran Milinković (bis 30.06.1993) | 18.07.1968 | ||||
Andert (bis 30.06.1993) | |||||
Peter Kaehlitz (bis 30.06.1993) | 06.10.1959 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Lehmann (bis 30.06.1993) | 26.12.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 14:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 06.11.1992 20:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.12.1992 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.03.1993 20:15 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.06.1993 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |