Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ewald Lienen (ab 23.03.1993) (bis 01.11.1994) | 28.11.1953 | ||||
Uwe Reinders (bis 23.03.1993) | 19.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Rollmann (bis 30.06.1995) | 17.10.1966 | ||||
Ralf Kellermann (bis 30.06.1993) | 24.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1994) | 26.02.1966 | ||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1993) | 27.10.1964 | ||||
Olaf Becker (bis 30.06.1993) | 21.11.1970 | ||||
2 | Joachim Hopp (bis 30.06.1998) | 10.07.1966 | |||
5 | Alfred Nijhuis (bis 30.06.1997) | 23.03.1966 | |||
6 | Oliver Westerbeek (bis 30.06.1997) | 08.02.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1996) | 09.07.1960 | ||||
Rachid Azzouzi (bis 30.06.1995) | 10.01.1971 | ||||
Stefan Böger (bis 30.06.1995) | 01.06.1966 | ||||
Michael Tarnat (bis 30.06.1994) | 27.10.1969 | ||||
Hannes Reinmayr (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1994) | 23.08.1969 | ||||
Manfred Tebeck (bis 30.06.1994) | 17.11.1969 | ||||
Roland Seitz (bis 31.12.1993) | 01.10.1964 | ||||
Stefan Minkwitz (bis 31.08.1993) | 01.06.1968 | ||||
Michael Harforth (bis 30.06.1993) | 09.02.1959 | ||||
Jarosław Araszkiewicz (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 01.02.1965 | ||||
Sturm | |||||
Michael Preetz (bis 30.06.1994) | 17.08.1967 | ||||
Vlado Papic (bis 30.06.1994) | 21.09.1968 | ||||
Ferenc Schmidt (bis 30.06.1993) | 28.07.1963 | ||||
Jürgen Wegmann (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 31.03.1964 | ||||
Markus Sailer (bis 30.06.1993) | 26.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.09.1992 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 06.11.1992 19:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |