Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Bongartz (bis 03.03.1994) | 03.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Eilenberger (bis 30.06.1994) | 16.11.1965 | ||||
Udo Mai (bis 30.06.1994) | 29.07.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1995) | 24.09.1964 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.1995) | 26.11.1959 | ||||
Stefan Emmerling (bis 31.12.1994) | 10.02.1966 | ||||
Jörg Bach (bis 30.06.1994) | 20.11.1965 | ||||
Roger Prinzen (bis 30.06.1994) | 04.03.1969 | ||||
Andrij Sydelnykow (bis 30.06.1994) | 27.09.1967 | ||||
Thomas Audehm (bis 30.06.1994) | 02.05.1967 | ||||
Thorsten Daniel (bis 30.06.1994) | 12.04.1971 | ||||
Dirk Greiser (bis 30.06.1993) | 24.02.1963 | ||||
Thomas Langbein (bis 30.06.1993) | 31.01.1967 | ||||
Jörg Sobiech (bis 30.06.1993) | 15.01.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Eduard Buckmaier (bis 30.06.1996) | 09.06.1966 | ||||
Carsten Wolters (bis 30.06.1995) | 25.07.1969 | ||||
Karel Kula (bis 30.06.1995) | 10.08.1963 | ||||
Thorsten Fink (bis 30.06.1994) | 29.10.1967 | ||||
Günter Hermann (ab 01.12.1992) (bis 31.12.1993) | 05.12.1960 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Sturm | |||||
Marek Leśniak (bis 30.06.1995) | 29.02.1964 | ||||
Guido Silberbach (bis 30.06.1995) | 24.05.1967 | ||||
Souleyman Sané (bis 30.06.1994) | 26.02.1961 | ||||
Ali Ibrahim (bis 30.06.1994) | 01.09.1969 | ||||
Uwe Tschiskale (bis 30.09.1993) | 09.07.1962 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1993) | 11.12.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.08.1992 18:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |