Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksander Mandziara (ab 22.09.1992) (bis 30.06.1993) | 16.08.1940 | ||||
Gernot Lutz (ab 01.09.1992) (bis 21.09.1992) | 17.07.1960 | ||||
Rainer Scholz (bis 31.08.1992) | 03.09.1954 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Heimen (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1995) | 07.03.1966 | ||||
Tom Eilers (bis 30.06.1993) | 17.03.1970 | ||||
Wilhelm Huxhorn (bis 30.06.1993) | 20.09.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1995) | 01.03.1958 | ||||
Claas Junge-Kaiser (bis 30.06.1995) | 12.12.1971 | ||||
Günther Baerhausen (bis 30.06.1993) | 12.08.1969 | ||||
Igor Bragin (bis 30.06.1993) | 25.06.1965 | ||||
Yvo Hoffmann (bis 30.06.1993) | 02.07.1968 | ||||
Freddy Heß (bis 30.06.1993) | 07.03.1964 | ||||
Jose Perez (bis 30.06.1993) | 05.11.1970 | ||||
Stefan Trautmann (bis 30.06.1993) | 08.08.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Straschil (bis 30.06.1996) | 28.01.1975 | ||||
Markus Old (bis 30.06.1995) | |||||
Stefan Malz (bis 30.06.1994) | 15.06.1972 | ||||
Martin Kowalewski (bis 30.06.1994) | 09.06.1970 | ||||
Tayfur Havutçu (bis 30.06.1993) | 23.04.1970 | ||||
Stephan Täuber (bis 30.06.1993) | 08.10.1966 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1993) | 29.06.1958 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1993) | 22.08.1963 | ||||
Thorsten Wörsdörfer (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 29.09.1967 | ||||
Stefan Simon (bis 30.06.1993) | 18.06.1969 | ||||
Steve Berry (bis 30.06.1993) | 04.04.1963 | ||||
Alfredo Jimenez (bis 30.06.1993) | 17.11.1969 | ||||
Jens Pfahl (bis 30.06.1993) | 16.09.1960 | ||||
Rafael Sánchez (bis 30.06.1993) | 23.06.1963 | ||||
Sascha Lense (bis 30.06.1993) | 05.10.1974 | ||||
Sturm | |||||
Olaf Marschall (bis 30.06.1994) | 03.01.1973 | ||||
Henrik Eichenauer (bis 30.06.1993) | 07.07.1968 | ||||
Alexandar Bontschew (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 30.11.1965 | ||||
Uwe Hartenberger (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1993) | 01.02.1968 | ||||
Dieter Gutzler (bis 30.06.1993) | 28.07.1964 | ||||
Kassoum Quedraogo (bis 30.06.1993) | 12.04.1966 | ||||
Luis Rodriguez (bis 30.06.1993) | 30.01.1965 | ||||
Thomas Weiß (bis 30.06.1993) | 12.08.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |