Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (bis 18.04.1996) | 11.12.1955 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Hülswitt (bis 30.06.1999) | 13.08.1970 | ||||
Manfred Kubik (bis 30.06.1994) | 25.02.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1998) | 25.02.1966 | ||||
Frank Faltin (bis 30.06.1995) | 22.11.1963 | ||||
Bernd Deters (bis 30.06.1994) | 18.08.1961 | ||||
Branko Dragutinovic (bis 30.06.1993) | 08.09.1961 | ||||
22 | Eckhard Vorholt (bis 30.06.2000) | 18.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Manfred Schulte (bis 30.06.2000) | 26.09.1966 | ||||
Carsten Marell (bis 30.06.1998) | 08.09.1970 | ||||
Thomas Böttche (bis 30.06.1998) | 14.02.1965 | ||||
Hans Jörg Brückner (bis 30.06.1995) | 31.07.1970 | ||||
Peter Gartmann (bis 30.06.1995) | 30.08.1968 | ||||
Bogdan Dlugajczyk (bis 30.06.1994) | 03.05.1964 | ||||
Martin Zimmer (bis 30.06.1993) | 08.03.1970 | ||||
Gerd Heuermann (bis 30.06.1993) | 26.12.1967 | ||||
Sturm | |||||
Damir Bujan (bis 30.06.1999) | 29.03.1966 | ||||
Robert Thoben (bis 30.06.1999) | 17.11.1963 | ||||
Josef Menke (bis 30.06.1997) | 03.09.1959 | ||||
Rainer Rauffmann (bis 30.06.1995) | 26.02.1967 | ||||
Martin van der Pütten (bis 30.06.1994) | 27.10.1964 | ||||
Hendryk Lau (bis 30.06.1993) | 05.09.1969 | ||||
Rustam Sabirow (bis 30.06.1993) | 23.10.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.09.1992 20:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.10.1992 15:00 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |