Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ludwig Trifellner (bis 30.06.1994) | 12.08.1958 | ||||
Trainer | |||||
Werner Lorant (bis 18.10.2001) | 21.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1993) | 17.09.1956 | ||||
Torwart | |||||
Markus Lach (bis 30.06.1996) | 29.08.1969 | ||||
Rainer Berg (bis 30.06.1994) | 21.08.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Ralf Strogies (bis 31.12.1995) | 18.09.1966 | ||||
Reiner Maurer (bis 30.06.1995) | 16.02.1960 | ||||
Jürgen Schnell (bis 30.06.1994) | 07.06.1968 | ||||
Bernhard Trares (bis 30.06.1994) | 18.08.1965 | ||||
Jens Keller (bis 30.06.1994) | 24.11.1970 | ||||
Thomas Miller (bis 30.06.1994) | 13.02.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Armin Störzenhofecker (bis 30.06.1995) | 29.04.1965 | ||||
Roland Kneißl (bis 30.06.1995) | 05.02.1963 | ||||
Peter Zeiler (bis 30.06.1994) | 08.10.1970 | ||||
Thomas Ziemer (bis 30.06.1994) | 18.08.1969 | ||||
Niels Schlotterbeck (bis 30.06.1994) | 12.03.1967 | ||||
Runald Ossen (bis 30.06.1994) | 18.05.1963 | ||||
Albert Gröber (bis 30.06.1994) | 26.04.1967 | ||||
Thomas Motzke (bis 30.06.1993) | 12.05.1968 | ||||
Michael Kroninger (bis 30.06.1993) | 12.12.1966 | ||||
Sturm | |||||
Guido Erhard (bis 31.08.1995) | 06.10.1969 | ||||
Horst Schmidbauer (bis 30.06.1993) | 27.06.1964 | ||||
Andreas Löbmann (bis 30.06.1993) | 20.02.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.08.1992 20:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |