Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sundermann (bis 30.06.1993) | 25.01.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Damian Halata (bis 09.04.1994) | 08.08.1962 | ||||
Torwart | |||||
René Koslowski (bis 30.06.2000) | 09.07.1971 | ||||
Maik Kischko (bis 30.06.1997) | 07.07.1966 | ||||
Ingo Saager (bis 30.06.1995) | 26.11.1968 | ||||
Daniel Fröhlich (bis 30.06.1993) | 13.08.1972 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Lindner (bis 30.06.1997) | 05.10.1965 | ||||
Frank Edmond (bis 30.06.1996) | 23.12.1966 | ||||
Helmut Gabriel (bis 30.06.1994) | 03.10.1968 | ||||
Rico Kauerhof (bis 30.06.1994) | 09.12.1972 | ||||
Torsten Kracht (bis 30.06.1993) | 04.10.1967 | ||||
Hans-Jürgen Heidenreich (bis 30.06.1993) | 17.08.1967 | ||||
Rico Pellmann (bis 30.06.1993) | 08.10.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Trommer (bis 30.06.2004) | 29.03.1964 | ||||
Matthias Liebers (bis 30.06.1996) | 22.11.1958 | ||||
Alexander Opoku (bis 30.06.1996) | 31.08.1974 | ||||
Dieter Hecking (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Dirk Anders (bis 30.06.1994) | 26.09.1966 | ||||
Uwe Bredow (bis 30.06.1994) | 22.08.1961 | ||||
Jörg Engelmann (bis 30.06.1994) | 04.09.1963 | ||||
Gennadi Grischin (bis 30.06.1993) | 25.11.1964 | ||||
Sarfo Gyamfi (bis 30.06.1993) | 17.07.1967 | ||||
3 | Nico Däbritz (bis 30.06.1998) | 26.08.1971 | |||
Sturm | |||||
Franklin Bittencourt (bis 30.06.1998) | 24.02.1969 | ||||
Jürgen Rische (bis 03.12.1995) | 30.10.1970 | ||||
Janusz Turowski (bis 30.06.1993) | 07.02.1961 | ||||
Bernd Hobsch (bis 31.12.1992) | 07.05.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1992 14:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |