Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jochen Rücker (bis 30.06.2005) | 30.12.1944 | ||||
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 10.12.1993) | 24.10.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1993) | 30.01.1952 | ||||
Roland Koch (bis 30.06.1993) | 28.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
Eike Immel (bis 30.06.1995) | 27.11.1960 | ||||
22 | Eberhard Trautner (bis 30.06.1996) | 07.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Eyjólfur Sverrisson (bis 30.06.1994) | 03.08.1968 | ||||
Alexander Strehmel (bis 30.06.1994) | 20.03.1968 | ||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1994) | 26.03.1964 | ||||
Uwe Schneider (bis 30.06.1994) | 28.08.1971 | ||||
Harald Preuß (bis 30.06.1993) | 23.10.1968 | ||||
6 | Guido Buchwald (bis 30.06.1994) | 24.01.1961 | |||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
14 | Thomas Schneider (bis 30.06.2003) | 24.11.1972 | |||
25 | Slobodan Dubajić (bis 30.06.1996) | 19.02.1963 | |||
Mittelfeld | |||||
Marc Kienle (bis 30.06.1995) | 22.10.1972 | ||||
Thomas Strunz (bis 30.06.1995) | 25.04.1968 | ||||
Oliver Otto (bis 30.06.1994) | 21.11.1972 | ||||
Thomas Sobotzik (bis 30.06.1993) | 16.10.1974 | ||||
André Golke (bis 30.06.1993) | 15.08.1964 | ||||
Maurizio Gaudino (bis 30.06.1993) | 12.12.1966 | ||||
Jovica Simanić (bis 30.06.1993) | 08.08.1965 | ||||
7 | Andreas Buck (bis 30.06.1996) | 29.12.1967 | |||
31 | Ludwig Kögl (bis 30.06.1996) | 07.03.1966 | |||
Sturm | |||||
Adrian Knup (bis 30.06.1994) | 02.07.1968 | ||||
Fritz Walter (bis 30.06.1994) | 21.07.1960 | ||||
Markus Beierle (bis 30.06.1993) | 02.06.1972 | ||||
23 | Marcus Ziegler (bis 30.06.1996) | 10.08.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.08.1992 18:15 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.09.1992 15:30 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |