Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Rausch (bis 23.03.1996) | 27.02.1940 | ||||
Torwart | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1995) | 18.02.1959 | ||||
Claus Reitmaier (bis 30.06.1994) | 17.03.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Oliver Schäfer (bis 30.06.1995) | 27.02.1969 | ||||
Axel Roos (bis 30.06.1995) | 19.08.1964 | ||||
Miroslav Kadlec (bis 30.06.1995) | 22.06.1964 | ||||
Wolfgang Funkel (bis 30.06.1995) | 10.08.1958 | ||||
Jan Eriksson (bis 31.12.1993) | 24.08.1967 | ||||
6 | Andreas Brehme (bis 30.06.1998) | 09.11.1960 | |||
12 | Thomas Ritter (bis 31.12.1995) | 10.10.1967 | |||
13 | Roger Lutz (bis 15.08.1997) | 15.07.1964 | |||
15 | Thomas Hengen (bis 30.06.1996) | 22.09.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Ciriaco Sforza (bis 30.06.1995) | 02.03.1970 | ||||
Marco Haber (bis 30.06.1995) | 21.09.1971 | ||||
Michael Lusch (bis 30.06.1995) | 16.06.1964 | ||||
Torsten Lieberknecht (bis 30.06.1994) | 01.08.1973 | ||||
Stefan Caporaso (bis 30.06.1994) | 26.12.1974 | ||||
Michael Zeyer (bis 15.09.1993) | 09.06.1968 | ||||
Bjarne Goldbæk (bis 10.09.1993) | 06.10.1968 | ||||
8 | Martin Wagner (bis 30.06.2000) | 24.02.1968 | |||
Sturm | |||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1995) | 30.10.1962 | ||||
Jürgen Degen (bis 30.06.1994) | 07.11.1967 | ||||
Marco Dittgen (bis 30.06.1994) | 19.08.1974 | ||||
Uwe Fuchs (bis 30.06.1994) | 23.07.1966 | ||||
Marcus Marin (bis 31.12.1993) | 13.12.1966 | ||||
9 | Pavel Kuka (ab 01.03.1994) (bis 30.06.1998) | 19.07.1968 | |||
28 | Christoph Dengel (bis 30.06.1996) | 20.01.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 04.08.1993 18:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
2 : 6 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.1993 14:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.1993 17:45 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.02.1994 20:15 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |