Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Morten Olsen (bis 27.08.1995) | 14.08.1949 | ||||
Torwart | |||||
Alexander Bade (bis 30.06.1994) | 25.08.1970 | ||||
1 | Bodo Illgner (bis 31.08.1996) | 07.04.1967 | |||
16 | Michael Kraft (bis 30.06.1998) | 23.04.1966 | |||
Abwehr | |||||
Alfons Higl (bis 30.06.1995) | 17.12.1964 | ||||
Stephan Paßlack (bis 30.06.1994) | 24.08.1970 | ||||
Rudi Müller (bis 30.06.1994) | 28.09.1960 | ||||
Kim Christofte (bis 30.06.1994) | 24.08.1960 | ||||
Carsten Keuler (bis 30.06.1994) | 30.08.1971 | ||||
3 | Karsten Baumann (bis 30.06.1998) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Horst Heldt (bis 30.06.1995) | 09.12.1969 | ||||
Frank Greiner (bis 30.06.1995) | 03.07.1966 | ||||
Andrzej Rudy (bis 30.06.1995) | 15.10.1965 | ||||
Rewas Arweladse (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 15.09.1969 | ||||
Guido Jörres (bis 30.06.1994) | 07.03.1974 | ||||
Andrzej Kobylański (bis 15.10.1993) | 31.07.1970 | ||||
4 | Ralf Hauptmann (bis 30.06.1996) | 20.09.1968 | |||
5 | Patrick Weiser (bis 30.06.1996) | 25.12.1971 | |||
6 | Olaf Janßen (bis 30.06.1996) | 08.10.1966 | |||
8 | Rico Steinmann (bis 30.06.1996) | 26.12.1967 | |||
14 | Henrik Andersen (bis 30.06.1996) | 07.05.1965 | |||
19 | Pablo Thiam (bis 30.06.1996) | 03.01.1974 | |||
25 | Thomas Zdebel (bis 30.06.1997) | 25.05.1973 | |||
Sturm | |||||
Stefan Kohn (bis 31.12.1994) | 09.10.1965 | ||||
Ralf Sturm (bis 30.06.1994) | 18.10.1968 | ||||
Dirk Lehmann (bis 30.06.1994) | 16.08.1971 | ||||
Edward Sarpei (bis 30.06.1994) | 25.06.1969 | ||||
Henri Fuchs (bis 31.12.1993) | 23.06.1970 | ||||
9 | Toni Polster (bis 30.06.1998) | 10.03.1964 | |||
30 | Carsten Jancker (bis 30.06.1995) | 28.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 19:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.1993 15:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |