Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Engel (ab 03.12.1993) (bis 30.06.1994) | 15.02.1951 | ||||
Jürgen Pommerenke (bis 20.11.1993) | 22.01.1953 | ||||
Torwart | |||||
Frank Pietruska (bis 30.06.1994) | 11.09.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Jan Köhler (bis 30.06.1998) | 06.03.1971 | ||||
Frank Cebulla (bis 30.06.1996) | 23.07.1962 | ||||
Dirk Grempler (bis 30.06.1994) | 04.01.1968 | ||||
Dirk Stahmann (bis 30.06.1994) | 23.03.1958 | ||||
Virginijus Baltusnikas (bis 30.06.1994) | 22.10.1968 | ||||
Peter Westendorf (bis 30.06.1994) | 05.06.1970 | ||||
Peter Pohlmann (bis 30.06.1994) | 1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Axel Domine (bis 30.06.1996) | 02.03.1966 | ||||
Frank Siersleben (bis 30.06.1994) | 08.12.1960 | ||||
Igoris Kirilovas (ab 01.08.1993) (bis 30.06.1994) | 14.04.1971 | ||||
Niels Mackel (bis 30.06.1994) | 03.06.1972 | ||||
Thorsten Kohn (bis 30.06.1994) | 26.06.1966 | ||||
Sven Reinke (bis 30.06.1994) | 12.09.1969 | ||||
Dirk Baumann (bis 30.06.1994) | 24.11.1973 | ||||
Sturm | |||||
Jan Daniec (bis 31.12.1995) | 26.06.1968 | ||||
Reinhard Rother (bis 30.06.1994) | 12.10.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 17:45 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.09.1993 20:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |