Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Josip Kuže (bis 20.10.1994) | 13.11.1952 | ||||
Torwart | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.1999) | 07.09.1960 | ||||
Tom Eilers (bis 30.06.1995) | 17.03.1970 | ||||
Manfred Petz (bis 30.06.1995) | 05.05.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Hendrik Weiss (bis 30.06.1997) | 31.07.1965 | ||||
Michael Müller (bis 30.06.1996) | 04.04.1964 | ||||
Holger Greilich (bis 30.06.1995) | 12.07.1971 | ||||
Dirk Rammenzweig (bis 30.06.1995) | 01.01.1973 | ||||
Vlado Kasalo (bis 30.06.1994) | 11.11.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Zampach (bis 30.06.1996) | 27.12.1969 | ||||
Mike Janz (bis 30.06.1996) | 02.09.1967 | ||||
Guido Schäfer (bis 30.06.1996) | 14.09.1964 | ||||
Ansgar Brinkmann (bis 30.06.1995) | 05.07.1969 | ||||
Željko Buvač (bis 30.06.1995) | 13.09.1961 | ||||
Derek Arndt (bis 30.06.1995) | 14.12.1971 | ||||
Isaac Sarpong (bis 30.06.1995) | 30.01.1975 | ||||
Sergej Schukow (bis 30.06.1995) | 08.05.1967 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1994) | 11.05.1969 | ||||
Victor Lopes (bis 30.06.1994) | 10.09.1964 | ||||
Michael Becker (bis 30.06.1994) | 11.09.1962 | ||||
Uwe Diether (bis 30.06.1994) | 08.09.1967 | ||||
Nihat Kaplan (bis 30.06.1994) | 06.06.1973 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Klopp (bis 30.06.1995) | 16.06.1967 | ||||
David Wagner (bis 30.06.1995) | 19.10.1971 | ||||
Arno Glesius (bis 30.06.1995) | 22.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 03.08.1993 18:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |