Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Hannes (bis 09.09.1994) | 17.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Karsten Härtel (bis 30.06.1996) | 04.04.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Withold Bolda (bis 30.06.1997) | 26.04.1974 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1996) | 25.09.1961 | ||||
Ralf Albarus (bis 30.06.1996) | 25.12.1965 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1996) | 27.10.1964 | ||||
Ralf Köhnen (bis 30.06.1996) | 17.12.1969 | ||||
Jens Tschiedel (bis 30.06.1995) | 05.08.1968 | ||||
Andreas Goss (bis 30.06.1994) | 08.09.1969 | ||||
Frank Schlutter (bis 30.06.1994) | 16.01.1969 | ||||
Manfred Vigna (bis 30.06.1994) | 20.01.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ingo Küpper (bis 30.06.1997) | 08.12.1975 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1995) | 18.02.1961 | ||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1995) | 02.06.1967 | ||||
Muhidin Čoralić (bis 30.06.1995) | 30.05.1968 | ||||
Josef Zschau (bis 30.06.1994) | 07.01.1963 | ||||
Guido Naumann (bis 30.06.1994) | 14.04.1968 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Angelo Nijskens (bis 30.06.1995) | 01.06.1963 | ||||
Jan Schröers (bis 30.06.1995) | 24.10.1969 | ||||
Edin Hadzic (bis 30.06.1995) | 16.08.1972 | ||||
Dariusz Dziekanowski (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 30.09.1962 | ||||
Michael Riethmacher (bis 30.06.1994) | 23.04.1967 | ||||
Marian Bogatzki (bis 30.06.1994) | 26.08.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 20:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |