Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Werner Friese (bis 30.06.2001) | 30.03.1946 | ||||
Trainer | |||||
Dragoslav Stepanović (bis 07.04.1995) | 30.08.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Hermann (bis 27.04.1996) | 22.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
Walter Junghans (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 26.10.1958 | ||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
23 | Dirk Heinen (bis 31.12.1999) | 03.12.1970 | |||
Abwehr | |||||
Jens Melzig (bis 30.06.1995) | 28.09.1965 | ||||
Bernard Schuiteman (bis 31.12.1994) | 03.10.1973 | ||||
Franco Foda (bis 30.06.1994) | 23.04.1966 | ||||
Martin Kree (bis 30.06.1994) | 27.01.1965 | ||||
Stephan Hanke (bis 30.06.1994) | 19.10.1972 | ||||
3 | Markus Happe (bis 05.12.1999) | 11.02.1972 | |||
4 | Christian Wörns (bis 30.06.1998) | 10.05.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Ralf Becker (bis 30.06.1995) | 26.09.1970 | ||||
Heiko Scholz (bis 30.06.1995) | 07.01.1966 | ||||
Pavel Hapal (bis 30.06.1995) | 27.07.1969 | ||||
René Rydlewicz (bis 30.06.1994) | 18.07.1973 | ||||
Andreas Fischer (bis 30.06.1994) | 20.10.1964 | ||||
Markus von Ahlen (bis 31.12.1993) | 01.01.1971 | ||||
Matthias Stammann (bis 31.10.1993) | 08.05.1968 | ||||
5 | Ioan Lupescu (bis 30.06.1996) | 09.12.1968 | |||
8 | Bernd Schuster (bis 31.12.1996) | 22.12.1959 | |||
15 | Mario Tolkmitt (bis 31.12.1996) | 30.10.1970 | |||
30 | Jupp Nehl (bis 30.06.1996) | 13.06.1961 | |||
Sturm | |||||
Andreas Thom (bis 30.06.1995) | 07.09.1965 | ||||
Jörg Nowotny (bis 30.06.1994) | 27.12.1968 | ||||
7 | Paulo Sérgio (bis 30.06.1997) | 02.06.1969 | |||
9 | Ulf Kirsten (bis 30.06.2003) | 04.12.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.09.1993 20:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.1993 19:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.12.1993 20:15 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |