Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ottmar Hitzfeld (bis 30.06.1997) | 12.01.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Henke (bis 30.06.1998) | 27.04.1957 | ||||
Torwart | |||||
Dr. Philipp Laux (bis 30.06.1994) | 25.01.1973 | ||||
1 | Stefan Klos (bis 31.12.1998) | 16.08.1971 | |||
12 | Wolfgang de Beer (bis 30.06.2001) | 02.01.1964 | |||
Abwehr | |||||
Ned Zelic (bis 25.07.1995) | 04.07.1971 | ||||
Michael Schulz (bis 30.06.1994) | 03.09.1961 | ||||
Uwe Grauer (bis 30.06.1994) | 01.01.1970 | ||||
Steffen Karl (bis 31.12.1993) | 03.02.1970 | ||||
3 | Bodo Schmidt (bis 30.06.1996) | 03.09.1967 | |||
6 | Matthias Sammer (bis 30.06.1998) | 05.09.1967 | |||
7 | Stefan Reuter (bis 30.06.2004) | 16.10.1966 | |||
20 | Günter Kutowski (bis 15.08.1996) | 02.08.1965 | |||
Mittelfeld | |||||
Leonardo Rodriguez (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 27.08.1966 | ||||
Gerhard Poschner (bis 30.06.1994) | 23.09.1969 | ||||
Michael Rummenigge (bis 14.09.1993) | 03.02.1964 | ||||
2 | Knut Reinhardt (bis 31.12.1998) | 27.04.1968 | |||
4 | Steffen Freund (bis 08.01.1999) | 19.01.1970 | |||
8 | Michael Zorc (bis 30.06.1998) | 25.08.1962 | |||
18 | Lars Ricken (bis 31.12.2007) | 10.07.1976 | |||
24 | Thomas Franck (bis 30.06.1996) | 24.02.1971 | |||
Sturm | |||||
Flemming Povlsen (bis 30.06.1995) | 03.12.1966 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1994) | 23.07.1958 | ||||
Lothar Sippel (bis 30.06.1994) | 09.05.1965 | ||||
9 | Stéphane Chapuisat (bis 30.06.1999) | 28.06.1969 | |||
13 | Karl-Heinz Riedle (bis 24.07.1997) | 16.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 03.08.1993 18:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.08.1993 20:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |